---------- PASTORAT --------------------- -1923 Skogs-Tibble och Åland (Kbr 02-16) 1923-1961 Järlåsa, Skogs-Tibble, och Åland 1962- Vänge, Läby, Järlåsa, Skogs-Tibble och Åland
---------- KONTRAKT --------------------- -1928 Hagunda -1928-04-30 1928-1961 Lagunda och Hagunda 1928-05-01- 1962- Norunda 1989- Norunda
---------- KYRKLIG SAMFÄLLIGHET --------- -
---------- STIFT ------------------------ Uppsala ärkestift 1989- Uppsala
---------- FÖGDERI ---------------------- 1720-1878 Tredje 1879-1885 Andra 1886-1917 Uppsala läns mellersta 1918-1946 Trögd -1946-06-30 1946-1966 Tiunda 1946-07-01- 1967- Uppsala