Bolagets namn
Bolagets namn
Gäfle-Dala järnvägsaktiebolag
Bolagets namn | Gäfle-Dala järnvägsaktiebolag |
Årtal
Årtal
1920
Årtal | 1920 |
Postadress
Postadress
Gäfle
Postadress | Gäfle |
Bolagets ändamål
Bolagets ändamål
Att trafikera dess järnväg mellan Gäfle och Falun, att anlägga, förvärfva eller trafikera andra järnvägar, som med ofvannämnda järnväg hafva eller kunna få omedelbar förbindelse, samt att teckna och förvärfva aktier i företag angående sådana järnvägar.Anm: Utdelning 1918: 18 % + å delad aktie + gratisaktier å 2 400 000 kr.
Bolagets ändamål | Att trafikera dess järnväg mellan Gäfle och Falun, att anlägga, förvärfva eller trafikera andra järnvägar, som med ofvannämnda järnväg hafva eller kunna få omedelbar förbindelse, samt att teckna och förvärfva aktier i företag angående sådana järnvägar.Anm: Utdelning 1918: 18 % + å delad aktie + gratisaktier å 2 400 000 kr. |
Senaste bolagsordning
Senaste bolagsordning
19 mars 1920
Senaste bolagsordning | 19 mars 1920 |
Tidigare bolagsordning
Tidigare bolagsordning
13 mars 1908, 2 aug 1907, 1 okt 1886
Tidigare bolagsordning | 13 mars 1908, 2 aug 1907, 1 okt 1886 |
Kontor/verksamhet
Kontor/verksamhet
Hufvudkontor i Gäfle
Kontor/verksamhet | Hufvudkontor i Gäfle |
Verkställande direktör
Verkställande direktör
Simonsson, J D, Direktör
Verkställande direktör | Simonsson, J D, Direktör |
Styrelsemedlemmar
Styrelsemedlemmar
Berggren, C W, Borgmästare (ordf)
Flensburg, O F, Konsul (v.ordf)
Lamberg, P, Borgmästare
Boman, G, Fabrikör
Simonsson, J D, Direktör (vd)
Norrby, A, Dir. (suppl)
Andersson, E, Byggmästare (suppl)
Flensburg, O F, Konsul (v.ordf)
Lamberg, P, Borgmästare
Boman, G, Fabrikör
Simonsson, J D, Direktör (vd)
Norrby, A, Dir. (suppl)
Andersson, E, Byggmästare (suppl)
Styrelsemedlemmar |
Berggren, C W, Borgmästare (ordf) Flensburg, O F, Konsul (v.ordf) Lamberg, P, Borgmästare Boman, G, Fabrikör Simonsson, J D, Direktör (vd) Norrby, A, Dir. (suppl) Andersson, E, Byggmästare (suppl) |
Styrelsesäte
Styrelsesäte
Gäfle
Styrelsesäte | Gäfle |
Aktiekapital
Aktiekapital
Stam A: 7200000
Stam B: 0
Stam C: 0
Stam D: 0
Stam E: 0
Pref A: 0
Pref B: 0
Pref C: 0
Stam B: 0
Stam C: 0
Stam D: 0
Stam E: 0
Pref A: 0
Pref B: 0
Pref C: 0
Aktiekapital |
Stam A: 7200000 Stam B: 0 Stam C: 0 Stam D: 0 Stam E: 0 Pref A: 0 Pref B: 0 Pref C: 0 |
Antal aktier
Antal aktier
72000
Antal aktier | 72000 |
Sida i kalender
Sida i kalender
862
Sida i kalender | 862 |
Utdelning
Utdelning
1934: 12 % (Stam A)
1933: se ovan % (Stam A)
1932: 18 % (Stam A)
1931: 18 % (Stam A)
1930: 18 % (Stam A)
1933: se ovan % (Stam A)
1932: 18 % (Stam A)
1931: 18 % (Stam A)
1930: 18 % (Stam A)
Utdelning |
1934: 12 % (Stam A) 1933: se ovan % (Stam A) 1932: 18 % (Stam A) 1931: 18 % (Stam A) 1930: 18 % (Stam A) |
Årets vinst
Årets vinst
1504856
Årets vinst | 1504856 |
Eget kapital
Eget kapital
9304856
Eget kapital | 9304856 |
Totalt kapital
Totalt kapital
18936706
Totalt kapital | 18936706 |
Upprättad av
Upprättad av
Riksarkivet SVAR-Svensk arkivinformation
Upprättad av | Riksarkivet SVAR-Svensk arkivinformation |