Bolagets namn
Bolagets namn
Allmänna svenska elektriska aktiebolaget
Bolagets namn | Allmänna svenska elektriska aktiebolaget |
Årtal
Årtal
1912
Årtal | 1912 |
Postadress
Postadress
Västerås
Postadress | Västerås |
Bolagets ändamål
Bolagets ändamål
Att tillverka och idka handel med elektiska apparater och redskap samt därtill behöfliga maskinerier och materialier af alla slag äfvensom att därest bolaget därom beslutar, åvägabringa företag, som har till ändamål att på ett eller annat sätt förbruka och använda elekricitet, samt i dylika företag i större eller mindre omfattning ingå.
Bolagets ändamål | Att tillverka och idka handel med elektiska apparater och redskap samt därtill behöfliga maskinerier och materialier af alla slag äfvensom att därest bolaget därom beslutar, åvägabringa företag, som har till ändamål att på ett eller annat sätt förbruka och använda elekricitet, samt i dylika företag i större eller mindre omfattning ingå. |
Senaste bolagsordning
Senaste bolagsordning
3 juli 1911
Senaste bolagsordning | 3 juli 1911 |
Tidigare bolagsordning
Tidigare bolagsordning
20 sept 1906, 11 dec 1896, 6 febr 1891
Tidigare bolagsordning | 20 sept 1906, 11 dec 1896, 6 febr 1891 |
Kontor/verksamhet
Kontor/verksamhet
Hufvudkontor i Västerås
Kontor/verksamhet | Hufvudkontor i Västerås |
Afdelningskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Norrköping, Köpenhamn, Kristiania.
Afdelningskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Norrköping, Köpenhamn, Kristiania. |
Verkställande direktör
Verkställande direktör
Edström, J S, Dir.
Verkställande direktör | Edström, J S, Dir. |
Styrelsemedlemmar
Styrelsemedlemmar
Wallenberg, O, Kapten
Berg, P T, Öfvering.
Karlsson, John, Borgmästare
Edström, J S, Dir. (vd)
Fredholm, John, Ingenjör
la Cour, J L, Ingenjör
Henke, H E, Dir.
Berg, P T, Öfvering.
Karlsson, John, Borgmästare
Edström, J S, Dir. (vd)
Fredholm, John, Ingenjör
la Cour, J L, Ingenjör
Henke, H E, Dir.
Styrelsemedlemmar |
Wallenberg, O, Kapten Berg, P T, Öfvering. Karlsson, John, Borgmästare Edström, J S, Dir. (vd) Fredholm, John, Ingenjör la Cour, J L, Ingenjör Henke, H E, Dir. |
Styrelsesäte
Styrelsesäte
Västerås
Styrelsesäte | Västerås |
Aktiekapital
Aktiekapital
Stam A: 3000000
Stam B: 0
Stam C: 0
Stam D: 0
Stam E: 0
Pref A: 3000000
Pref B: 0
Pref C: 0
Stam B: 0
Stam C: 0
Stam D: 0
Stam E: 0
Pref A: 3000000
Pref B: 0
Pref C: 0
Aktiekapital |
Stam A: 3000000 Stam B: 0 Stam C: 0 Stam D: 0 Stam E: 0 Pref A: 3000000 Pref B: 0 Pref C: 0 |
Antal aktier
Antal aktier
12000
Antal aktier | 12000 |
Sida i kalender
Sida i kalender
395
Sida i kalender | 395 |
Utdelning
Utdelning
1934: 7,5 % (Stam A) 9 % (Pref A)
1933: - % (Stam A) - % (Pref A)
1932: - % (Stam A) - % (Pref A)
1931: - % (Stam A) - % (Pref A)
1930: - % (Stam A) - % (Pref A)
1933: - % (Stam A) - % (Pref A)
1932: - % (Stam A) - % (Pref A)
1931: - % (Stam A) - % (Pref A)
1930: - % (Stam A) - % (Pref A)
Utdelning |
1934: 7,5 % (Stam A) 9 % (Pref A) 1933: - % (Stam A) - % (Pref A) 1932: - % (Stam A) - % (Pref A) 1931: - % (Stam A) - % (Pref A) 1930: - % (Stam A) - % (Pref A) |
Årets vinst
Årets vinst
514341
Årets vinst | 514341 |
Eget kapital
Eget kapital
6844767
Eget kapital | 6844767 |
Totalt kapital
Totalt kapital
14445250
Totalt kapital | 14445250 |
Upprättad av
Upprättad av
Riksarkivet SVAR-Svensk arkivinformation
Upprättad av | Riksarkivet SVAR-Svensk arkivinformation |