Inledning Konstituerande bolagsstämma med Gärds härads jv AB hölls den 5 mars 1881. Koncession för anläggande av järnväg Karpalund-Degeberga erhölls den 11 februari 1881 och för bandelen Åhus-Everöd den 18 augusti 1882.
Bandelen Karpalund-Degeberga öppnades för trafik den 6 december 1881 och Åhus-Everöd den 18 december 1883. Fr.o.m. den 1 juli 1898 överfördes Gärds härads jv AB:s järnvägsanläggningar på ett nytt bolag, Östra Skånes jv AB (ÖSJ), som man bildade tillsammans med järnvägsaktiebolagen Hästveda-Karpalund, Hörby-Tollarp,Eslöv-Hörby och Höör-Hörby (Se även förteckning över Östra Skånes jv AB:s arkiv). Den 18 februari 1888 bildade GHJ tillsammans med de ovannämnda jv-bolagen en gemensam reparationsverkstad benämnd Tollarps mekaniska verkstad, som även den överfördes till Östra Skånes jv AB den 1 juli 1898 (se särskild förteckning över AB Tollarps mekaniska verkstads arkiv).
Östra Skånes järnvägar förstatligades den 1 juli 1944.
Tommy Eriksson
Källa: Svenska järnvägsföreningen 1876-1926, del IV, sid 622ff. (Stockholm 1926)
Hänvisningar
Reproducerat
Nej
Kontroll
Senast ändrad
2004-03-05 00:00:00
Gärds härads jv AB (GHJ)
Koncesionsnummer 73.
Inledning Konstituerande bolagsstämma med Gärds härads jv AB hölls den 5 mars 1881. Koncession för anläggande av järnväg Karpalund-Degeberga erhölls den 11 februari 1881 och för bandelen Åhus-Everöd den 18 augusti 1882.
Bandelen Karpalund-Degeberga öppnades för trafik den 6 december 1881 och Åhus-Everöd den 18 december 1883. Fr.o.m. den 1 juli 1898 överfördes Gärds härads jv AB:s järnvägsanläggningar på ett nytt bolag, Östra Skånes jv AB (ÖSJ), som man bildade tillsammans med järnvägsaktiebolagen Hästveda-Karpalund, Hörby-Tollarp,Eslöv-Hörby och Höör-Hörby (Se även förteckning över Östra Skånes jv AB:s arkiv). Den 18 februari 1888 bildade GHJ tillsammans med de ovannämnda jv-bolagen en gemensam reparationsverkstad benämnd Tollarps mekaniska verkstad, som även den överfördes till Östra Skånes jv AB den 1 juli 1898 (se särskild förteckning över AB Tollarps mekaniska verkstads arkiv).
Östra Skånes järnvägar förstatligades den 1 juli 1944.
Tommy Eriksson
Källa: Svenska järnvägsföreningen 1876-1926, del IV, sid 622ff. (Stockholm 1926)