Ägare: Landskrona-Eslövs jv AB (linjen Landskrona-Eslöv) Koncessionsnummer 17 LEJv
Hälsingborg-Landskrona-Eslövs jv AB (linjen Hälsingborg-Billeberga) Koncessionsnummer 16 HLEJ
Inledning Landskrona-Eslövs jv AB konstituerades den 20 september 1854 och koncession för linjen Landskrona-Eslöv erhölls den 15 mars 1864.
Hälsingborg-Landskrona-Eslövs jv AB konstituerades den 6 september 1862 och koncession för linjen Hälsingborg-Billeberga erhölls den 4 mars 1864.
Under 1863 träffades mellan de båda bolagen överenskommelser om hur banorna skulle byggas och ang bolagens inbördes förhållanden. Landskronabolaget skulle verkställa byggnad av banan från Landskrona till Eslöv och Hälsingborgsbolaget mellan Hälsingborg och Billeberga. Sedan banorna blivit färdiga skulle de ställas under gemensam administration. Landskrona-Hälsingborgs järnvägar var de första enskilda järnvägarna i Skåne.
Bolagen övertogs av staten den 1 juli 1940.
Metta Brundin
Källa: Svenska järnvägsföreningen 1876-1926, del II. (Stockholm 1926)
Hänvisningar
Reproducerat
Nej
Kontroll
Senast ändrad
2004-03-05 00:00:00
Landskrona & Hälsingborgs jv:ar (L & HJ)
Ägare: Landskrona-Eslövs jv AB (linjen Landskrona-Eslöv) Koncessionsnummer 17 LEJv
Hälsingborg-Landskrona-Eslövs jv AB (linjen Hälsingborg-Billeberga) Koncessionsnummer 16 HLEJ
Inledning Landskrona-Eslövs jv AB konstituerades den 20 september 1854 och koncession för linjen Landskrona-Eslöv erhölls den 15 mars 1864.
Hälsingborg-Landskrona-Eslövs jv AB konstituerades den 6 september 1862 och koncession för linjen Hälsingborg-Billeberga erhölls den 4 mars 1864.
Under 1863 träffades mellan de båda bolagen överenskommelser om hur banorna skulle byggas och ang bolagens inbördes förhållanden. Landskronabolaget skulle verkställa byggnad av banan från Landskrona till Eslöv och Hälsingborgsbolaget mellan Hälsingborg och Billeberga. Sedan banorna blivit färdiga skulle de ställas under gemensam administration. Landskrona-Hälsingborgs järnvägar var de första enskilda järnvägarna i Skåne.
Bolagen övertogs av staten den 1 juli 1940.
Metta Brundin
Källa: Svenska järnvägsföreningen 1876-1926, del II. (Stockholm 1926)