Inledning Konstituerande bolagsstämma med Ystad-Eslövs jv AB hölls den 29 juni 1863 och den 2 oktober samma år erhölls koncession för järnvägen. Järnvägen öppnades för allmän trafik den 30 april 1866.
Ystad-Eslövs jv AB ingick tillsammans med 4 andra järnvägsbolag, Malmö-Ystads, Börringe-Östratorps, Ystad-Gärdsnäs-S.t Olofs och Ystad-Brösarps järnvägar i en gemensam förvaltning benämnd Ystads järnvägar. Järnvägsbolagen hade gemensam chef, baningenjör, maskiningenjör och trafikinspektör. YEJ ägde också tillsammans med Malmö-Ystads jv AB förvaltningens gemensamma verkstäder i Ystad. Se även förteckningarna över den gemensamma förvaltningens och verkstädernas arkiv. Ystad-Eslövs jv AB förstatligades den 1 juli 1941.
Tommy Eriksson
Källa: Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, del IV, sid 520ff. (Stockholm 1926)
Hänvisningar
Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: (SE/GLA/16016/D 3/1)
Reproducerat
Nej
Kontroll
Senast ändrad
2004-03-05 00:00:00
Ystad-Eslövs jv AB (YEJ).
Koncessionsnummer 12.
Inledning Konstituerande bolagsstämma med Ystad-Eslövs jv AB hölls den 29 juni 1863 och den 2 oktober samma år erhölls koncession för järnvägen. Järnvägen öppnades för allmän trafik den 30 april 1866.
Ystad-Eslövs jv AB ingick tillsammans med 4 andra järnvägsbolag, Malmö-Ystads, Börringe-Östratorps, Ystad-Gärdsnäs-S.t Olofs och Ystad-Brösarps järnvägar i en gemensam förvaltning benämnd Ystads järnvägar. Järnvägsbolagen hade gemensam chef, baningenjör, maskiningenjör och trafikinspektör. YEJ ägde också tillsammans med Malmö-Ystads jv AB förvaltningens gemensamma verkstäder i Ystad. Se även förteckningarna över den gemensamma förvaltningens och verkstädernas arkiv. Ystad-Eslövs jv AB förstatligades den 1 juli 1941.
Tommy Eriksson
Källa: Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, del IV, sid 520ff. (Stockholm 1926)